Ещё одна реорганизация 752-й авиагруппы произошла 5 мая 1945 г., когда вместо 709-го отряда она получила 5-й ударный и 313-й истребительный авиаотряды. Общая штатная численность АГ при этом достигла 120 самолётов: 24 палубных разведчика, 48 палубных истребителей Тип 0 (А6М) и 48 палубных пикировщиков, в том числе новейшие палубные бомбардировщики (пикировщики-торпедоносцы) «Рюсэй» (В7А) (5-й авиаотряд стал единственной строевой частью, получившей их на вооружение).
Последняя реорганизация 752-й АГ прошла 5 августа 1945 г., когда поредевший 3-й воздушный флот был переформирован в 13-ю воздушную флотилию, а 752-я АГ была переведена в непосредственное подчинение командованию Объединённого флота. При этом она лишилась 313-го истребительного авиаотряда. В такой организации 752-я авиагруппа и встретила конец войны 15 августа 1945 г.
Командование 752-й авиагруппы фотографируется с пилотами, уходящими в свой последний полёт к Окинаве. В первом ряду в центре сидит командир авиагруппы капитан 1-го ранга Кикуока Токудзиро, слева от него командир 5-го ударного авиаотряда Якусидзи Кадзуо. Скорее всего, во втором и третьем ряду на фото изображены экипажи 8 «Суйсэй», отправившихся в самоубийственную атаку 9 августа 1945 г.
Старшина Танака Кэнъити, самый молодой из экипажей камина,дзэ, атаковавших американские авианосцы 13 августа 1945 г. (посмертно произведён в младшие лейтенанты)
«Рюсэй» 752-й АГ готовятся к вылету, 1945 г.
Экипажи «Рюсэй». В центре сидит командир 5-го ударного авиаотряда Якусидзи Кадзуо
Командиры авиагруппы:
с 1 апреля 1941 г. 一 капитан 1-го ранга Араки Кэйкити 荒木敬吉
с 14 февраля 1942 г. - капитан 1-го ранга Иноуэ Самадзи 井上左馬ニ
с 5 сентября 1942 г.一 капитан 2-го ранга Оонояма Хитоси 阐ill 行 > погиб в бою 9 февраля 1944 г. на острове Рои с 24 февраля 1944 г. - капитан 1-го ранга(?) Нагаиси Масатака 永石正孝
с 10 октября 1944 г. - капитан 1-го ранга Кикуока Токудзиро 菊岡徳次郎
Самолёты, которые использовались авиагруппой (в хронологическом порядке):
базовый ударный самолет Тип 96 (G3M),
палубный истребитель Тип 96 (А5М),
палубный истребитель Тип О (А6М),
транспортный самолёт Тип 96 (L3Y),
транспортный самолёт Тип 1(G6M1-L),
базовый ударный самолёт Тип 1(G4M),
палубный ударный самолёт «Тэндзан» (B6N),
палубный бомбардировщик «Суйсэй» (D4Y),
базовый бомбардировщик «Гинга» (P1Y),
палубный разведчик «Сайун» (C6N),
ночной истребитель «Суйсэй» (D4Y-S) и/или «Сайун» (C6N-S),
палубный пикировщик-торпедоносец «Рюсэй» (В7А).
Идентификационные коды самолётов авиагруппы:
с 1 апреля 1941 г. - Z, с 1 ноября 1942 г. - W2, с сентября 1943 г. (?) - 52, с 30 мая 1944 г. - 752.