Уволена в запас 21 декабря 1999 г. в звании — старший прапорщик.
Проживала в пос. Владимирский Лагерь.
Награждена медалями: «70 лет Вооружённых сил СССР», «За отличие в военной службе» III ст. (1997), «20 лет вывода войск из Афганистана», «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа» (ДРА), нагрудными знаками: «Воину-интернационалисту», «За самоотверженный ратный труд в ТуркВО».
Похоронена на Ольгинском кладбище пос. Струги Красные.
Богданов
Владимир Петрович
(14.03.1967—29.01.2012)
Родился в г. Пудож Карельской АССР.
Окончил ПТУ-12 г. Пскова в 1984 г. по специальности — автослесарь.
Призван в ВС СССР Псковским ГВК 11 апреля 1985 г.
В период с 9 августа 1985 по 5 мая 1987 г. проходил военную службу в должности командира бронетранспортёра Базы железобетонных изделий (в/ч 51582) в Демократической Республике Афганистан.
Демобилизован 5 мая 1987 г. в звании — гвардии старший сержант.
Проживал в г. Ленинграде.
С 2006 г. проживал в д. Вейтлус Новосельской волости Струго-Красненского района.
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «70 лет Вооружённых сил СССР», «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа» (ДРА), нагрудным знаком «Воину-интернационалисту».
Похоронен на кладбище в д. Вейтлус.
Буковский
Эдуард Владимирович
Родился 19 ноября 1965 г. в пос. Ижевское Спасского района Рязанской области.
Окончил 10 классов Струго-Красненской средней школы в 1983 г., Ленинградское высшее общевойсковое командное училище им. С. М. Кирова в 1987 г.
С 1987 по 1988 г. проходил военную службу в должности командира мотострелкового взвода в Туркестанском ВО.
В период с 19 июля 1988 по 19 марта 1989 г. проходил военную службу в должности командира мотострелкового взвода 295-го мотострелкового полка в Демократической Республике Афганистан. В звании — лейтенант.
С 1989 по 1992 г. — командир мотострелкового взвода в Одесском ВО. В 1992 г. — командир разведывательного взвода 176-го гвардейского мотострелкового полка. В 1992—1996 гг. — заместитель начальника штаба мотострелкового батальона 176-го гвардейского мотострелкового полка в г. Тирасполе (Приднестровье). В 1996 г. — заместитель начальника штаба мотострелкового батальона в Ленинградском ВО. в 1996—1998 гг. — заместитель командира мотострелковой роты по воспитательной работе в Ленинградском ВО. В 1998—1999 гг. — заместитель командира мотострелкового батальона по воспитательной работе в Сибирском ВО.
Уволен в запас 5 ноября 1999 г. в звании — майор.
Проживает в пос. Владимирский Лагерь.
Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За отличие в военной службе» II и III ст., «70 лет Вооружённых сил СССР», «В память 25-летия окончания боевых действий в Афганистане», «20 лет вывода войск из Афганистана», «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа» (ДРА), нагрудным знаком «Воину-интернационалисту».