С 11 ноября 1996 по 30 апреля 1998 г. проходила военную службу по контракту в должности лаборанта 56-го отдельного полка связи (в/ч 29766).
Проживала в пос. Владимирский Лагерь. Работала продавцом. В настоящее время проживает в г. Пскове.
Награждена медалями: «В память 25-летия окончания боевых действий в Афганистане», «20 лет вывода войск из Афганистана», «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа» (ДРА).
Васин
Вячеслав Иванович
(30.04.1963—7.03.2013)
Родился в д. Ровное Струго-Красненского района.
Окончил 8 классов Ровненской школы, Которское СПТУ-2 в 1980 г.
Призван в ВС СССР Струго-Красненским РВК 28 октября 1981 г.
В период с 5 мая 1982 по 28 октября 1983 г. проходил военную службу в должности механика-водителя бронетранспортёра 317-го гвардейского парашютно-десантного полка 103-й гвардейской воздушно-десантной дивизии (в/ч 24742) в Демократической Республике Афганистан.
Демобилизован 28 октября 1983 г. в звании — рядовой.
Проживал в д. Ровное. Работал поваром в совхозе «Вперёд».
Награждён медалями: «70 лет Вооружённых сил СССР», «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа» (ДРА), нагрудным знаком «Воину-интернационалисту».
Похоронен на кладбище в д. Гаврилова Гора.
Власов
Владимир Алексеевич
(5.05.1952—15.08.2011)
Родился в д. Домкино Сиковицкого с/с Струго-Красненского района.
Окончил 10 классов Верхнемостской средней школы Порховского района Псковской области в 1969 г.
С 15 июля 1969 по 19 ноября 1970 г. — рабочий совхоза «Звезда» Струго-Красненского района.
Призван в ВС СССР Струго-Красненским РВК 19 ноября 1970 г.
Проходил военную службу в должности курсанта учебного батальона связи (в/ч 52919) в пос. Чёрная Речка Ленинградской области. С 28 мая 1971 г. — механик, с 1 декабря 1971 г. — старший механик, с 3 мая 1972 г. — старшина батареи 131-й ракетной бригады (в/ч 14365) в пос. Городок Лужского района Ленинградской области.
Демобилизован 16 ноября 1972 г. в звании — ефрейтор.
С 26 декабря 1972 г. — рабочий совхоза «Звезда» Струго-Красненского района.
С 31 мая по август 1973 г. — курсант 118-й школы прапорщиков авиации Сибирского ВО.
С 31 августа 1973 г. проходил военную службу в должности старшего механика группы обслуживания авиационного и специального вооружения. С 27 ноября 1973 г. — старшина эскадрильи, с 12 марта 1975 г. — авиационный механик, с 30 ноября 1977 г. — начальник учебных классов, с 8 февраля 1979 г. — старший воздушный стрелок-радиста, с 19 ноября 1979 г. — командир огневых установок корабля — старший воздушный радист 132-го тяжёлого бомбардировочного авиационного полка (в/ч 42191). В звании — прапорщик.