1 | 3 марта 1917 г. | Nieuport 17 | | Буа-Морель | | J 24 |
2 | 7 июля 1917 г. | Triplane | 1N Sqdn | Бусбек | 11:05 | J 24 |
3 | 12 июля 1917 г. | Spad S VII | | оз. Зиллебеке | 20:00 | J 24 |
4 | 17 августа 1917 г. | RE 8 | 7 Sqdn | С оз. Зиллебеке | 20:10 | J 24 |
5 | 17 августа 1917 г. | Spad S VII | | Ю оз. Зиллебеке | 20:40 | J 24 |
6 | 9 сентября 1917 г. | Spad S VII | | Ипр | 18:40 | J 24 |
7 | 20 сентября 1917 г. | DH 5 | A9434, 32 Sqdn | З Зоннебеке | 11:04 | J 24 |
8 | 25 сентября 1917 г. | Spad | | Лангемарк | 09:50 | J 24 |
9 | 26 сентября 1917 г. | Triplane | N5388/F15, French Naval Esc | Комин | | J 24 |
10 | 19 февраля 1918 г. | SE 5a | | лес Сен-Гобен | 11:25 | J 24 |
11 | 24 февраля 1918 г. | RE 8 | 52 Sqdn | Марси | 14:15 | J 24 |
12 | 12 марта 1918 г. | Bristol F2b | 48 Sqdn | Виллере | 11:40 | J 24 |
13 | 22 марта 1918 г. | RE 8 | 53 Sqdn | Эссиньи-ле-Гран | 14:40 | J 24 |
14 | 24 марта 1918 г. | Camel | C1554, 46 Sqdn | С-В Шони | 15:45 | J 24 |
15 | 8 августа 1918 г. | DH 4 | | Эйенкур | 19:30 | J 24 |
16 | 12 августа 1918 г. | SE 5a | 41 Sqdn | Ю-З Руа | 18:10 | J 24 |
- | 23 сентября 1918 г. | Bristol F2b н/п | | | | J 24 |
17 | 27 сентября 1918 г. | Bristol F2b | C994, 62 Sqdn | Марси-Фонтен | 10:20 | J 24 |
18 | 29 сентября 1918 г. | истребитель | | Монбрези | 10:40 | J 24 |
19 | 8 октября 1918 г. | Bristol F2b | 20 Sqdn | Бранкур | 17:30 | J 24 |
- | 27 октября 1918 г. | Bristol F2b н/п | | | | J 24 |
20 | 28 октября 1918 г. | RE 8 | | З Аппенграб | 09:20 | J 24 |
21 | 10 ноября 1918 г. | RE 8 | | Сольер | 10:50 | J 24 |
АЛЬТХАУС (Althaus) Эрнст Фрайхерр (барон) фон
Обер-лейтенант FA 23, KEK Vaux, Jasta 4, 14, 10
Родился 19 марта 1890 г. в Кобурге, Северная Бавария, сын адъютанта герцога Заксен-Кобург-Готского. Зачислен с рождения в гусарский полк № 18 (1-й саксонский) как рядовой, а в 1911 г. стал лейтенантом. Принимал участие в боевых действиях с первых месяцев войны, стал кавалером саксонского Рыцарского креста военного ордена Св. Генриха 27 января 1915 г. В начале 1915 г. поступил в авиацию, а 6 августа был повышен в звании до обер-лейтенанта. Направлен 20 сентября в FA 23, а затем в различные Kampfeinsitzerkommando, размещенные в Во, Жамесе и Сиври. Благодаря его прежней службе в авиации он получил прозвище «Гусар Альтхаус». Раненый в ногу в апреле 1916 г., он был помещен в госпиталь, где встретил медсестру, ставшую затем его женой. Летом 1916 г. Альтхаус был награжден Рыцарским крестом ордена Дома Гогенцоллернов с мечами, а затем, 21 июля, и орденом «Pour le Merite». Когда KEK Во стала Jasta 4, Альтхаус продолжал летать в ее составе, пока вновь не был ранен 4 марта 1917 г. Перевелся в Jasta 14, но 6 июля был выбран Манфредом фон Рихтхофеном для командования Jasta 10. На этой должности он оставался до конца месяца, когда его ухудшающееся зрение привело к необходимости заменить его Вернером Фоссом. Принял командование над истребительной школой № II, но дальнейшее ухудшение зрения заставило его затем вернуться в пехоту. 15 октября 1918 г. Альтхаус, служивший пехотным офицером на Верденском участке фронта, был взят в плен американскими войсками, после чего ждал освобождения до сентября 1919 г. Вдобавок к наградам, перечисленным выше, он имел Железный крест 1-го и 2-го класса, орден Заксен-Эрнестинского дома рыцарской 2-й степени с мечами, брауншвейгский крест «За военные заслуги» 2-й степени и гессенскую почетную награду «За храбрость». В дополнение к своим девяти официальным победам, Альтхаус имел еще восемь неподтвержденных. Находясь в составе Jasta 10, он летал на Альбатросе D V № D 1119/17, фюзеляж которого украшали пять точек и одно тире, обозначающее на азбуке Морзе буквы «Н А» (инициалы прозвища «Hussar Althaus»). Сама машина была окрашена либо в насыщенный желтый хром, либо в оранжево-красный. После войны Альтхаус стал арбитражным юристом, пока его зрение не погасло полностью в 1937 г. Несмотря на слепоту, он продолжал изучать законы, и в течение Второй мировой войны был директором окружного суда в Берлине. После окончания войны работал переводчиком в Союзной комиссии по разоружению. Умер 29 ноября 1946 г.